Indirizzo
c/o Administration communale
Grand'Rue 25
1896 Vouvry
Informazioni su Gemmes Vouvry Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gemmes Vouvry Sàrl
- Gemmes Vouvry Sàrl con sede a Vouvry è una Società a garanzia limitata nel ramo «Compravendita di immobili propri». Gemmes Vouvry Sàrl è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 26.07.2018 e ha 8 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 27.01.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-435.313.565.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Gemmes Vouvry Sàrl: Energie Renouvelable Vouvry SA, Vouvry CAD SA.
Dirigenza (8)
Amministrazione
Eduard Nevistic,
France Udressy,
Véronique Ida Amélie Diab Vuadens,
Sandra Florence Aeby-Roch,
Cédric Vuadens
i più recenti aventi diritto di firma
Eduard Nevistic,
France Udressy,
Véronique Ida Amélie Diab Vuadens,
Sandra Florence Aeby-Roch,
Cédric Vuadens
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.07.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vouvry
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.010.269-4
IDI/IVA
CHE-435.313.565
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gemmes Vouvry Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005663924, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gemmes Vouvry Sàrl, à Vouvry, CHE-435.313.565, société à responsabilité limitée (No. FOSC 99 du 26.05.2021, Publ. 1005193259).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delavy, Fabien, de Vouvry, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Hoxha, Valbone, de Lausanne, à Vouvry, gérante, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nevistic, Eduard, de Vouvry, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Udressy, France, de Vérossaz et Troistorrents, à Collombey-Muraz, gérante, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005193259, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gemmes Vouvry Sàrl, à Vouvry, CHE-435.313.565, société à responsabilité limitée (No. FOSC 146 du 31.07.2018, Publ. 4391293).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rinaldi, Reynold, de Vouvry, à Vouvry, président des gérants, avec signature collective à deux;
Lachat, Yves, de Schelten, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Diab-Vuadens, Véronique, de Vouvry, à Vouvry, présidente des gérants, avec signature collective à deux;
Aeby-Roch, Sandra, de Port-Valais, à Vouvry, gérante, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4391293, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gemmes Vouvry Sàrl, à Vouvry, CHE-435.313.565, c/o Administration communale, Grand-Rue 25, 1896 Vouvry, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.07.2018.
But:
exploitation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 02.07.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bourgeoisie de Vouvry, à Vouvry, associée, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Commune de Vouvry, à Vouvry, associée, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rinaldi, Reynold, de Vouvry, à Vouvry, président des gérants, avec signature collective à deux;
Bonjean, Maryke, de Vouvry, à Vouvry, gérante, avec signature collective à deux;
Delavy, Fabien, de Vouvry, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Hoxha, Valbone, de Lausanne, à Vouvry, gérante, avec signature collective à deux;
Lachat, Yves, de Schelten, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Vuadens, Cédric, de Vouvry, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.