Informazioni su GemeindeFinanzen.ch GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GemeindeFinanzen.ch GmbH
- GemeindeFinanzen.ch GmbH con sede a Thalwil è attiva. GemeindeFinanzen.ch GmbH è attiva nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- L’azienda è stata costituita nel 15.09.2011.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.12.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-416.234.310.
Dirigenza (3)
i più recenti aventi diritto di firma
Sibylle Charlotte Vonäsch,
Verena Kamer van Toornburg,
Andreas Rudolf Hottinger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.09.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.045.846-3
IDI/IVA
CHE-416.234.310
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung öffentlicher Verwaltungen und Betriebe; Finanzkontrolle, Jahresabschluss und Spezialabrechnungen; finanzielles Projektcontrolling im öffentlichen und privaten Sektor. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GemeindeFinanzen.ch GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005060574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GemeindeFinanzen.ch GmbH, in Thalwil, CHE-416.234.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Markus Eugen, von Benken (SG), in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004869896, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GemeindeFinanzen.ch GmbH, in Thalwil, CHE-416.234.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665825).
Domizil neu:
Zimmerbergstrasse 10, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Markus Eugen, von Benken (SG), in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonäsch, Sibylle Charlotte, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004665825, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GemeindeFinanzen.ch GmbH, in Thalwil, CHE-416.234.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauber, Nataly Leslie, von Zetzwil, in Freienbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.