Indirizzo
Via alla Stampa 15
6965 Cadro
Informazioni su Gardis SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gardis SA
- Gardis SA ha sede a Cadro, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di batterie».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 11.01.1996.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TI è il seguente: CHE-108.393.459.
- Aziende con lo stesso indirizzo: CENTIEL SA, NEW COLOR 3000 SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.007.944-9
IDI/IVA
CHE-108.393.459
Ramo economico
Fabbricazione di batterie
Scopo
La costruzione e la vendita di quadri elettrici e pneumatici di ogni tipo, nonché la vendita di apparecchi elettrici ed elettronici di ogni tipo. La società può effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Dette operazioni possono essere effettuate dalla società stessa o per il tramite di terzi. Essa può anche acquistare, vendere e amministrare immobili. Essa può partecipare a qualsivoglia società o impresa in Svizzera e all'estero. La società può creare filiali, succursali o uffici di rappresentanza in Svizzera o all'estero. Inoltre, la società può concedere prestiti e altre forme di finanziamento ad altre società del gruppo (comprese le società azionarie, dirette o indirette, della società e le società da essa detenute direttamente o indirettamente), nonché concedere garanzie a tali società senza limitazione alcuna, in particolare sotto forma di promessa della prestazione di un terzo, fideiussioni, pegni o cessioni a titolo fiduciario di attivi della società.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario Nicla Fontana | Bellinzona | 30.01.2019 | 03.06.2020 | |
MC Fiduciaria SA in liquidazione | Biasca | 09.12.2005 | 29.01.2019 | |
Brume Consulting SA in liquidazione | Locarno | <2004 | 08.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gardis SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005889088, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Gardis SA, in Lugano, CHE-108.393.459, società anonima (Nr. FUSC 61 del 28.03.2022, Pubbl. 1005436972).
Nuovo recapito:
Via alla Stampa 15, 6965 Cadro.
Numero di pubblicazione: HR02-1005436972, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Gardis SA, in Lugano, CHE-108.393.459, società anonima (Nr. FUSC 250 del 23.12.2021, Pubbl. 1005365959).
Statuti modificati:
21.03.2022.
Nuovo scopo:
La costruzione e la vendita di quadri elettrici e pneumatici di ogni tipo, nonché la vendita di apparecchi elettrici ed elettronici di ogni tipo. La società può effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Dette operazioni possono essere effettuate dalla società stessa o per il tramite di terzi. Essa può anche acquistare, vendere e amministrare immobili. Essa può partecipare a qualsivoglia società o impresa in Svizzera e all'estero. La società può creare filiali, succursali o uffici di rappresentanza in Svizzera o all'estero. Inoltre, la società può concedere prestiti e altre forme di finanziamento ad altre società del gruppo (comprese le società azionarie, dirette o indirette, della società e le società da essa detenute direttamente o indirettamente), nonché concedere garanzie a tali società senza limitazione alcuna, in particolare sotto forma di promessa della prestazione di un terzo, fideiussioni, pegni o cessioni a titolo fiduciario di attivi della società.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto (per posta ordinaria o fax) o per e-mail.
Numero di pubblicazione: HR02-1005365959, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Gardis SA, in Lugano, CHE-108.393.459, società anonima (Nr. FUSC 106 del 04.06.2020, Pubbl. 1004902951).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Robbiani, Andrea, da Novazzano, in Ponte Capriasca, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schaffter, Yvan Marc, da Courtételle, in Marly, presidente, con firma individuale;
Clerico, Fabiano, cittadino italiano, in Chieri (IT), membro, con firma individuale;
Colombo, Mauro, cittadino italiano, in Villa Cortese (IT), membro, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.