Informazioni su GALLUS Treuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GALLUS Treuhand AG
- GALLUS Treuhand AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi fiduciari». La sede si trova a Meggen.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.06.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-108.559.085.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.041.977-3
IDI/IVA
CHE-108.559.085
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhandbüros sowie Beteiligung an Unternehmungen, Finanzierungen und Erbringung von internationalen Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und vermitteln sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GZ Revicons AG | Cham | <2004 | 03.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gallus Treuhand AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GALLUS Treuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005488307, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GALLUS Treuhand AG, in Rickenbach (TG), CHE-108.559.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177627). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meggen im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005487736, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GALLUS Treuhand AG, bisher in Rickenbach (TG), CHE-108.559.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177627).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Binsböschenweg 1, 6045 Meggen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Peter, von Häggenschwil, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Marcel, von Einsiedeln, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinauer, Karin Elly, von Einsiedeln, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005177627, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GALLUS Treuhand AG, in Rickenbach (TG), CHE-108.559.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800412).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.