Indirizzo
c/o Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern
Münzgasse 5
6003 Luzern
Informazioni su Galliker-Birrer-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Galliker-Birrer-Stiftung
- Galliker-Birrer-Stiftung ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.12.2017.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.392.073.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Galliker-Birrer-Stiftung: Barbara-Stiftung, Carl und Christine Trenzen-Stiftung, Dr. Rudolf Schuler-Stiftung.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Markus Aeberhard,
Daniel Ottiger,
lic. iur. Urs W. Studer,
lic. iur. Anton Göpfert
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Aeberhard,
Daniel Ottiger,
lic. iur. Urs W. Studer,
lic. iur. Anton Göpfert
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.05.1992
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.014.382-0
IDI/IVA
CHE-110.392.073
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zuwendung von Beiträgen aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens an wohltätige oder gemeinnützige Institutionen in der Stadt oder im Kanton Luzern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 05.12.2017 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 30.10.2013 | 04.12.2017 | |
Convicta Beratungs AG | Luzern | 01.09.2010 | 29.10.2013 | |
Wiedereingetragene FIBU Buchhaltungsstelle Reussbühl GmbH in Liquidation | Luzern | 10.10.2007 | 31.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Galliker-Birrer-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3910073, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galliker-Birrer-Stiftung, in Luzern, CHE-110.392.073, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345691).
Domizil neu:
c/o Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern, Münzgasse 5, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Alois, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Merki, Martin, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Urs W., von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Daniel, von Luzern und Meggen, in Meggen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberhard, Markus, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göpfert, Anton, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3345691, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galliker-Birrer-Stiftung, in Luzern, CHE-110.392.073, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153285).
Urkundenänderung:
20.12.2016.
Zweck neu:
Zuwendung von Beiträgen aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens an wohltätige oder gemeinnützige Institutionen in der Stadt oder im Kanton Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 1153285, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galliker-Birrer-Stiftung, in Luzern, CH-100.7.014.382-0, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7185978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA & WEHRLI AG, in Luzern (CH-100.3.027.650-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.