Informazioni su Galetto Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Galetto Sàrl
- Galetto Sàrl da Saxon opera nel ramo «Offrire delle altre servizi gastronomiche» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Galetto Sàrl è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 13.05.2020.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-114.592.180.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saxon
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.007.705-4
IDI/IVA
CHE-114.592.180
Ramo economico
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente, préparation, transformation et commercialisation de tout produit alimentaire; importation, exportation de toute denrée nécessaire; achat, vente, location de tout immeuble nécessaire à l'exploitation de l'entreprise .
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Galetto Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004888970, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Galetto Sàrl, à Saxon, CHE-114.592.180, société à responsabilité limitée (No. FOSC 234 du 01.12.2016, Publ. 3196301).
Nouvelle adresse:
Route du Léman 45, 1907 Saxon.
Numero di pubblicazione: 3196301, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Galetto Sàrl, à Saxon, CHE-114.592.180, société à responsabilité limitée (No. FOSC 227 du 21.11.2008, p. 18, Publ. 4743252).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giudicelli, Philippe, citoyen français, à Sion, associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Fabrice, de Isérables, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4743252, Ufficio del registro di commercio Vallese
Galetto Sàrl, à Saxon, CH-621.4.007.705-4, Rte du Léman 45, 1907 Saxon, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
11.11.2008.
But:
achat, vente, préparation, transformation et commercialisation de tout produit alimentaire;
importation, exportation de toute denrée nécessaire;
achat, vente, location de tout immeuble nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (cf statuts).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration des gérants du 11.11.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Giudicelli, Philippe, citoyen français, à Sion, associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.--;
Vouillamoz, Fabrice, de Isérables, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.