Informazioni su Gailland Fils SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gailland Fils SA
- Gailland Fils SA ha sede a Verbier ed è attiva. Essa opera nel ramo «Massoneria».
- La dirigenza dell’azienda Gailland Fils SA fondata il 18.09.1990 è composta da 2 persone.
- Il 29.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-108.768.772.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.09.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Val de Bagnes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.2.005.062-8
IDI/IVA
CHE-108.768.772
Ramo economico
Massoneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de déneigement et de transports, de génie civil, de maçonnerie, de désamiantage et de tous travaux liés à la construction; la société peut effectuer toutes opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou aptes à le favoriser; elle peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger; elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers si cela favorise ses intérêts.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BYC Fiduciaire SA | Martigny | 22.01.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpina Révision Verbier SA | Val de Bagnes | 10.06.2022 | 21.01.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gailland Fils & Cie
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gailland Fils SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946838, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Rectification de l'inscription au registre journalier No 199 du 17.01.2024, publiée dans la FOSC No 14 du 22.01.2024, p. 1'005'940'673. Gailland Fils SA, à Val de Bagnes, CHE-108.768.772, société anonyme (No. FOSC 14 du 22.01.2024, Publ. 1005940673).
Inscription ou modification de personne(s):
BYC Fiduciaire SA (CHE-281.562.679), à Martigny, organe de révision [non: B.Y.C Fiduciaire SA (CHE-281.562.679), à Riddes].
Numero di pubblicazione: HR02-1005940673, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gailland Fils SA, à Val de Bagnes, CHE-108.768.772, société anonyme (No. FOSC 111 du 10.06.2022, Publ. 1005493029).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Alpina Révision Verbier SA (CHE-114.897.320), à Val de Bagnes, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
B.Y.C Fiduciaire SA (CHE-281.562.679), à Riddes, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493029, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gailland Fils SA, à Val de Bagnes, CHE-108.768.772, société anonyme (No. FOSC 66 du 07.04.2021, Publ. 1005142847). [biffé: Selon déclaration du 23.06.2016, il est renoncé à un contrôle restreint].
Inscription ou modification de personne(s):
Alpina Révision Verbier SA (CHE-114.897.320), à Val de Bagnes, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.