Indirizzo
c/o IG group SA
Route de Chandoline 25b
1950 Sion
Informazioni su Gabarits Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gabarits Sàrl
- Gabarits Sàrl ha sede a Sion, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 25.01.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Gabarits Sàrl.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: AJD Cuisines-bains Sàrl, Borne Jollien SA, Frialp Holding SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.02.1996
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.441.288-6
IDI/IVA
CHE-108.469.453
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vente, location et pose de gabarits pour enquête. La société exploite la marque Gabarits (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gabarits Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005082724, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Gabarits Sàrl, à Sion, CHE-108.469.453, société à responsabilité limitée (No. FOSC 246 du 17.12.2020, Publ. 1005051153).
Autres adresses:
c/o Didier Aregger, Chemin de la Buchille 65, 1630 Bulle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005051153, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Gabarits Sàrl, précédemment à Bulle, CHE-108.469.453, société à responsabilité limitée (No. FOSC 7031578 du 24.01.2013).
Modification des statuts:
01.12.2020.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o IG group SA, Route de Chandoline 25b, 1950 Sion.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par n'importe quel moyen de transmission écrit (courrier écrit ou électronique, télécopie, etc.).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
RESO SA Technique & Gestion du Territoire (CHE-106.755.184), à Bulle, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Choffet, Henri René, de Le Locle, à Châtel-sur-Montsalvens, gérant, avec signature collective à deux;
Barbey, Bertrand André, de Morlon, à Bulle, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Aregger, Didier, de Wisen (SO), à Bulle, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: de Willisau, à Willisau, président des gérants, avec signature collective à deux, sans part sociale];
Hauser Aregger, Véronique, de Chéserex, à Bulle, gérante, secrétaire, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: HR02-1005050508, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Gabarits Sàrl, à Bulle, CHE-108.469.453 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg, par suite du transfert du siège à Sion.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.