Informazioni su G + L AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu G + L AG
- G + L AG opera nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega» ed è attualmente attiva. La sede è a Winterthur.
- G + L AG ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.03.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-103.783.273.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Manuel Largo,
Annina Maria Largo,
Lukas Johannes Riedo,
Ippolito Di Meo,
Avelina Largo
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.910.441-4
IDI/IVA
CHE-103.783.273
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer mechanischen Werkstätte sowie Fabrikation von Werkzeugen und Metallwaren aller Art; kann sich an andern Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Findea AG | Winterthur | 25.03.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BKK Audit AG | Winterthur | 23.07.2004 | 24.03.2015 | |
Trewi Treuhand- und Revisions-AG | Winterthur | <2004 | 22.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: G + L AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005704886, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
G + L AG, in Winterthur, CHE-103.783.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Avelina, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005671483, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 4225 vom 26.01.2023 G + L AG, in Winterthur, CHE-103.783.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665438). Mit dem im SHAB-Nr. 21 vom 31.01.2023 publizierten TR-Text 4225/2023 wurden nicht die vollständigen Angaben aufgeführt.
Korrekt wäre:
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Largo, Avelina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Manuel, von Winterthur, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Glarus Nord, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Largo, Annina, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005665438, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
G + L AG, in Winterthur, CHE-103.783.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, S.0, Publ. 2062231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largo, Avelina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Manuel, von Winterthur, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Largo, Annina, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.