Informazioni su Fürsorgestiftung Heim im Bergli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fürsorgestiftung Heim im Bergli
- Fürsorgestiftung Heim im Bergli è una Fondazione con sede a Luzern. Fürsorgestiftung Heim im Bergli appartiene al settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 15.01.1977.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.08.2020.
- L’IDI segnalata è CHE-109.774.137.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.01.1977
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.004.621-6
IDI/IVA
CHE-109.774.137
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma bei Alter, Krankheit, Unfall, Invalidität usw., bei ihrem Ableben für ihre Hinterbliebenen; ferner können bei unverschuldeter Notlage den im Dienste der Stifterfirma stehenden oder ehemaligen Arbeitnehmern sowie ihren Hinterbliebenen Unterstützungen gewährt werden; finanzielle Beihilfe an Pensionäre des Heim im Bergli sofern eine Notlage vorhanden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 10.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fürsorgestiftung Heim im Bergli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004950192, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fürsorgestiftung Heim im Bergli, in Luzern, CHE-109.774.137, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurter, Dr. Thomas, von Luzern und Freienstein, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Jürg, von Luzern und Weesen, in Luzern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004807574, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fürsorgestiftung Heim im Bergli, in Luzern, CHE-109.774.137, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Silvia, von Malters, in Luzern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notz, Stephan, von Schleinikon, in Stans, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2865439, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fürsorgestiftung Heim im Bergli, in Luzern, CHE-109.774.137, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 946117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisshüsler, Thomas, von Luzern und Beromünster, in Rüegsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notz, Silvia, von Malters, in Luzern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.