Informazioni su Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site
- Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site con sede a Bern è una Fondazione nel ramo «Esercizio di una casse pensioni». Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.10.2023.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.693.421.
- Berner Viszeralchirurgie Zgraggen AG, Herzchirurgie Hirslanden Bern AG, Hirslanden Bern AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.01.1952
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.012.682-0
IDI/IVA
CHE-109.693.421
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gewährung von Beiträgen an Schwestern und übrige Angestellte der Klinik Beau-Site usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 07.11.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 12.04.2006 | 06.11.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850703, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site, in Bern, CHE-109.693.421, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Daniel, von Moosleerau, in Muhen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Thomas Dr., von Thayngen, in Etziken, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005789613, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site, in Bern, CHE-109.693.421, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Marlise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Marc, von Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005372036, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fürsorgestiftung der Klinik Beau-Site, in Bern, CHE-109.693.421, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palombo, Pia, von Münsingen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Marlise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.