Informazioni su Frutt Resort AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Frutt Resort AG
- Frutt Resort AG ha sede a Melchsee-Frutt ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- Frutt Resort AG è stata costituita nel 06.05.2008.
- Il 14.11.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio OW è il seguente: CHE-114.291.382.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Dittrich,
Andreas Johan Magnus,
Lijun Yu,
Chunze An,
Junya Chen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kerns
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.003.206-6
IDI/IVA
CHE-114.291.382
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und Führung von Restaurations-, Bar- und Hotelbetrieben auf der Melchsee-Frutt. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, überbauen, vermieten, verwalten und veräussern. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 26.07.2018 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 26.04.2018 | 25.07.2018 | |
RSM Audit (Zurich) AG | Zürich | 23.03.2017 | 25.04.2018 | |
BDO AG | Sarnen | 13.05.2008 | 22.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Frutt Lodge AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frutt Resort AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005884149, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Frutt Resort AG, in Kerns, CHE-114.291.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Binfang genannt Tina, chinesische Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittrich, Thomas, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005511137, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Frutt Resort AG, in Kerns, CHE-114.291.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214350).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yu, Lijun, chinesischer Staatsangehöriger, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005214350, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Frutt Resort AG, in Kerns, CHE-114.291.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretschmer, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnus, Andreas Johan, norwegischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.