Informazioni su Fritschi Fensterbau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fritschi Fensterbau AG
- Fritschi Fensterbau AG con sede a Wil ZH è attiva. Fritschi Fensterbau AG è attiva nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno».
- Fritschi Fensterbau AG è stata costituita nel 02.04.1976.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 27.03.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-102.480.717.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Reinhold Kalt,
Tobias Gisy,
Matthias André Spycher,
Thomas Gisy
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.04.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wil (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.909.380-0
IDI/IVA
CHE-102.480.717
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Fensterbauunternehmung, welche Fenster in Holz- und Holz/Metall-Konstruktion entwickelt, fertigt und vertreibt und auch allgemeine Schreinerarbeiten ausführt; kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Künzi Treuhand AG | Bubikon | 31.05.2005 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Heidi Spycher Treuhandbüro | Schwellbrunn | <2004 | 30.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritschi Fensterbau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005995383, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fritschi Fensterbau AG, in Wil (ZH), CHE-102.480.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobi, Sybille, von Eglisau, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005772388, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 23259 vom 07.06.2023 Fritschi Fensterbau AG, in Wil (ZH), CHE-102.480.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005765762). Die Liste der Belege wurde ergänzt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005765762, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fritschi Fensterbau AG, in Wil (ZH), CHE-102.480.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Beat, von Beinwil am See, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Martin, von Herzogenbuchsee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Matthias, von Köniz, in Vechigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.