Indirizzo
c/o Kunstmuseum Winterthur
Museumstrasse 52
8400 Winterthur
Informazioni su Fries Brändli Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fries Brändli Stiftung
- Fries Brändli Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Winterthur.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 12.12.2008 e ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 19.09.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Fries Brändli Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-114.631.319.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.001.567-2
IDI/IVA
CHE-114.631.319
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt a) Werke von Pia Fries und Hans Brändli zu sammeln, zu konservieren, zu restaurieren und ganz generell zu pflegen; b) möglichst alle Werkphasen des Lebenswerks von Pia Fries und Hans Brändli zu besitzen, um entsprechend darüber verfügen zu können und das Werk wissenschaftlich aufzuarbeiten; c) die Werke zu publizieren und wissenschaftlicher Forschung zugänglich zu machen; d) sämtliche Reproduktionsrechte zu verwalten, wobei diese auch an Dritte zur Verwaltung übergeben werden können. Die Stiftung verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Maurer & Maurer Treuhand GmbH | Hitzkirch | 22.09.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMF ProConsulting AG | Basel | 18.12.2008 | 21.09.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fries Brändli Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006132951, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fries Brändli Stiftung, in Winterthur, CHE-114.631.319, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964105).
Weitere Adressen:
c/o Uto Legal, Dr. Annatina Menn, Utoquai 39, 8034 Zürich.
Numero di pubblicazione: HR02-1005964105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 5266 vom 02.02.2024 Fries Brändli Stiftung, in Winterthur, CHE-114.631.319, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954513).
Weitere Adressen:
[nicht: c/o Claudia Christen, Rechtsanwältin, Postfach 46, 8032 Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005954513, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fries Brändli Stiftung, in Winterthur, CHE-114.631.319, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Claudia, von Meggen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.