Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Stadtverwaltung Frauenfeld
Rathaus
8500 Frauenfeld
Informazioni su Frauenfeld-Wil-Bahn AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.12.1886
Cancellazione dal registro delle imprese
20.07.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.000.315-5
IDI/IVA
CHE-101.254.638
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su rotaia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Transportdienstleistungen. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, namentlich verwandte oder bahnergänzende Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an solchen im In- und Ausland beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen oder Betriebe oder Betriebsteile an solche übertragen. Die Gesellschaft kann zudem Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 27.08.2004 | 19.07.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Frauenfeld-Wil-Bahn FW
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frauenfeld-Wil-Bahn AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005253660, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Frauenfeld-Wil-Bahn AG, in Frauenfeld, CHE-101.254.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046876). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Appenzeller Bahnen AG, in Herisau (CHE-105.928.358), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005046876, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Frauenfeld-Wil-Bahn AG, in Frauenfeld, CHE-101.254.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4351771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Sabrina, von Arni AG, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Erika, von Appenzell, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4351771, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Frauenfeld-Wil-Bahn AG, in Frauenfeld, CHE-101.254.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3781119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Erwin, von Zürich, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parolari, Carlo, von Brugg, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zunzer, Marcus, von Wil (SG), in Wil SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Matthias, von Kemmental, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.