Informazioni su Frauenarztpraxis Luzern AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Frauenarztpraxis Luzern AG
- Frauenarztpraxis Luzern AG ha sede a Luzern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici».
- Frauenarztpraxis Luzern AG ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 30.03.2017.
- L’azienda Frauenarztpraxis Luzern AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-309.797.317.
- 6 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Altstadt Kosmetik GmbH, Asia Food Town AG, Asian Food KL GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.795.135-4
IDI/IVA
CHE-309.797.317
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Medizinische, gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung; Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz; Kauf, Verwaltung und Verkauf von Patenten und Lizenzen; Abschluss von Darlehensverträgen; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frauenarztpraxis Luzern AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3435397, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Frauenarztpraxis Luzern AG, in Luzern, CHE-309.797.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Dr. med. Dan, von Ittigen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klatt, Dr. med. Jörg Ewald Reinhold, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6835328, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Frauenarztpraxis Luzern AG, in Luzern, CH-100.3.795.135-4, Weggisgasse 1, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2012.
Zweck:
Medizinische, gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz;
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Patenten und Lizenzen;
Abschluss von Darlehensverträgen;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.08.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rauch, Dr. med. Dan, von Ittigen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klatt, Dr. med. Jörg Ewald Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.