Indirizzo
c/o Bildungsdepartement
Kollegiumstrasse 28
6430 Schwyz
Informazioni su Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds
- Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Schwyz.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 02.02.1985.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.11.2016.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.02.1985
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.000.137-7
IDI/IVA
CHE-101.806.012
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gewährung von Studien- und Ausbildungsbeiträgen zur Förderung junger Talente, welche mit ausgewiesener musischer Begabung und grossem persönlichem Einsatz klare (Berufs-) Ziele anstreben. Begünstigte sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum Alter von 30 Jahren mit Domizil im Kanton Schwyz, welche sich in den Bereichen Musik, Gesang, Tanz, visuelle oder angewandte Kunst, Literatur, Theater oder Film ausbilden lassen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Imhof Treuhand AG, Schwyz | Schwyz | 30.07.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Duft-Thorner Frau Anne Marie Studienfonds
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3184285, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds, in Schwyz, CHE-101.806.012, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2011, Publ. 6287144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stählin, Walter, von Lachen, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Michael, von Glarus, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6287144, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds, in Schwyz, CH-130.0.000.137-7, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 15, Publ. 5996702).
Domizil neu:
beim Bildungsdepartement, Kollegiumstrasse 28, 6430 Schwyz.
Numero di pubblicazione: 5996702, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Frau Anne Marie Duft-Thorner Studienfonds, in Schwyz, CH-130.0.000.137-7, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 13, Publ. 4046408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Rebekka, von Lauerz, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Franz Xaver, von Buochs, in Lachen SZ, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.