Informazioni su Forum Energie Zürich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Forum Energie Zürich
- Forum Energie Zürich con sede a Zürich è attiva. Forum Energie Zürich è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 04.10.2023 e ha 10 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.09.2024.
- L’Organizzazione Forum Energie Zürich è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-115.018.759.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Forum Energie Zürich: AI GmbH, Amstein + Walthert AG, Amstein + Walthert Holding AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del comitato
Patric Baggi,
Anna Ursula Schmidt,
Bettina Ebert Stoll,
Frank Domschat,
Rahel Gessler Heller
i più recenti aventi diritto di firma
Patric Baggi,
Anna Ursula Schmidt,
Sabine Imoberdorf,
Nathalie Benkert
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.2023
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.003.320-6
IDI/IVA
CHE-115.018.759
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein will im Kanton Zürich und Umgebung einen rationellen, ressourcen- und umweltschonenden sowie wirtschaftlichen Einsatz von Energie im Bereich von Bauten und Siedlungen fördern. Er versteht die Energie als Schlüsselgrösse für eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft und legt Wert auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Er orientiert sich am neusten Stand der Technik. Zu diesem Zweck wendet sich der Verein an alle Fachleute und Interessierte im Bau- und Siedlungsbereich.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Forum Energie Zürich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006129854, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Forum Energie Zürich, in Zürich, CHE-115.018.759, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettli, Reto, von Sufers, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggi, Patric, von Serravalle, in Feuerthalen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR01-1005855235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Forum Energie Zürich, in Zürich, CHE-115.018.759, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.04.2021.
Zweck:
Der Verein will im Kanton Zürich und Umgebung einen rationellen, ressourcen- und umweltschonenden sowie wirtschaftlichen Einsatz von Energie im Bereich von Bauten und Siedlungen fördern. Er versteht die Energie als Schlüsselgrösse für eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft und legt Wert auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Er orientiert sich am neusten Stand der Technik. Zu diesem Zweck wendet sich der Verein an alle Fachleute und Interessierte im Bau- und Siedlungsbereich.
Mittel:
Jahresbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Erträge aus Veranstaltungen, Kursen, Vorträgen, Publikationen, Vermögen, Leistungsvereinbarungen und dergleichen, Zuwendungen Dritter (wie Geldspenden).
Eingetragene Personen:
Schmidt, Anna Ursula, genannt Annuscha, von Kirchlindach, in Hünenberg, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettli, Reto, von Sufers, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baggi, Patric, von Serravalle, in Feuerthalen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ebert Stoll, Bettina, von Rüschegg, in Egg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gessler Heller, Rahel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Domschat, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerster, Sascha, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Gossau (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messerli Schurig, Tania, von Belp, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roma Serena, Yolanda, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Benkert, Nathalie, von Sumiswald, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imoberdorf, Sabine, von Goms, in Risch, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.