Informazioni su Fortuna Reisen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fortuna Reisen AG
- Fortuna Reisen AG ha sede a Sursee ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Agenzie di viaggio e operatori turistici».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.04.1986.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 26.09.2024.
- L’azienda Fortuna Reisen AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.565.925.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Floral Design A. Biondi, Studio DZ GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.004.410-1
IDI/IVA
CHE-103.565.925
Ramo economico
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermittlung und Verkauf von Reisen aller Art; Übernahme von Verkaufsmandaten für Dienstleistungen aller Art im touristischen Bereich sowie Handel mit Produkten des touristischen Bedarfs; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidura Services AG | Zug | <2004 | 04.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fortuna Reisen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006138592, Ufficio del registro di commercio Lucerna
Fortuna Reisen AG, in Oberkirch, CHE-103.565.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2021, Publ. 1005272977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Hansrudolf, von Rohrbachgraben, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zurfluh, Erwin, von Gurtnellen, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005272977, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fortuna Reisen AG, in Sursee, CHE-103.565.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541089).
Statutenänderung:
12.08.2021.
Sitz neu:
Oberkirch.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 3541089, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fortuna Reisen AG, in Sursee, CHE-103.565.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2030537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiners-Tholen, Irmgard Josefine Maria, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.