Informazioni su Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure
- Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure ha sede a Tavannes ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Gestione fondi».
- Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure è stata costituita nel 09.12.1996.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.09.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.514.659.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Eric Schnyder,
Michaël Zaugg,
Stéphane Grossenbacher,
Annemarie Kuhnen Mosimann,
Moritz Jaeggi
i più recenti aventi diritto di firma
Eric Schnyder,
Michaël Zaugg,
Stéphane Grossenbacher,
Annemarie Kuhnen Mosimann,
Moritz Jaeggi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.12.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Tavannes
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.006.252-2
IDI/IVA
CHE-109.514.659
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La fondation a essentiellement pour but la gestion des fonds qui lui sont versés, puis leur utilisation dans le but de a) réaménager les surfaces que la société Celtor SA (avec siège à Tavannes) utilise comme décharge dans le cadre de ses activités, de façon à réaménager les sols en surface permettant de reconstituer un terrain répondant en surface à un maximum de critères esthétiques et écologiques, b) reboiser les surfaces que la société Celtor SA utilise comme décharge dans le cadre de ses activités, de façon à reconstituer un terrain répondant aux exigences du moment, c) surveiller, entretenir et contrôler l'appareillage et les installations restants provenant des activités antérieures de la société Celtor SA, de façon à répondre à tous les critères de sécurité et écologiques exigés par la législation cantonale ou fédérale répondant aux exigences du moment. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | Biel/Bienne | 20.12.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Gigandet SA | Tramelan | 04.06.2009 | 19.12.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fonds de réaménagement des sols
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005832768, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure, à Tavannes, CHE-109.514.659, fondation (No. FOSC 112 du 13.06.2019, Publ. 1004649895).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vogt, Michel, de Grenchen, à La Heutte (Péry-La Heutte), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Steiner, Jacques, de Signau, à Tavannes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schnyder, Eric, de Diessbach bei Büren, à Nods, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Zaugg, Michaël, de Eggiwil, à Tavannes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004649895, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure, à Tavannes, CHE-109.514.659, fondation (No. FOSC 207 du 25.10.2018, Publ. 1004483804).
Inscription ou modification de personne(s):
Grossenbacher, Stéphane, de Hasle bei Burgdorf, à Reconvilier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004483804, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure, à Tavannes, CHE-109.514.659, fondation (No. FOSC 176 du 12.09.2017, Publ. 3746731).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Oppliger, Toni, de Tavannes, à Tavannes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.