Indirizzo
c/o Sectrétariat communal
Route de la Vannaz 19
1565 Vallon
Informazioni su Fondation "Pro Vallon"
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation "Pro Vallon"
- Fondation "Pro Vallon" opera nel settore «Esercizio delle biblioteche e musei» ed è attualmente attiva. La sede è a Vallon.
- Fondation "Pro Vallon" è stata costituita nel 20.04.1995.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-110.397.633.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Vincent Contesse,
Isabelle Christine Guerry,
Sylvie Gilberte Bonvin-Sansonnens,
Denis Genequand,
Michel Claude Graber
i più recenti aventi diritto di firma
Isabelle Christine Guerry,
Sylvie Gilberte Bonvin-Sansonnens,
Philippe-René Trinchan
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.04.1995
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Vallon
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.270.046-0
IDI/IVA
CHE-110.397.633
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
assurer la conservation et la mise en valeur du site archéologique de Vallon, ainsi que son rayonnement au niveau régional, national et international. La fondation assure également aux étudiants, aux élèves des écoles primaires et secondaires, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs des possibilités particulières d'information et, le cas échéant, de recherche. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Régis S.A. Société fiduciaire | Fribourg | 15.01.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Inspection des finances de l'Etat de Fribourg | Fribourg | <2004 | 14.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Pro Vallon
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation "Pro Vallon"
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006082960, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation "Pro Vallon", à Vallon, CHE-110.397.633 (FOSC du 14.09.2022, p. 0/1005561308).
Personne radiée:
Beureux Arlette Catherine, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Contesse Vincent, de Daillens, à Vallon, membre du conseil de fondation, sans signature
Numero di pubblicazione: HR02-1005561308, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation "Pro Vallon", à Vallon, CHE-110.397.633 (FOSC du 19.12.2018, p. 0/1004524861).
Personnes radiées:
Siggen Jean-Pierre, membre du conseil de fondation, président, signature collective à deux;
Plancherel Solange, membre du conseil de fondation, vice-présidente, signature collective à deux;
Badoud Nathan Mathieu, membre du conseil de fondation, sans signature;
Chiovè Gian Carlo, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Bonvin-Sansonnens Sylvie Gilberte, de et à Estavayer, membre du conseil de fondation, présidente, signature collective à deux;
Guerry Isabelle Christine, de Payerne, à Vallon, membre du conseil de fondation, vice-présidente, signature collective à deux;
Genequand Denis, de Genève, à Versoix, membre du conseil de fondation, sans signature;
Graber Michel Claude, de Wyssachen, à Romont FR, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004524861, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation "Pro Vallon", à Vallon, CHE-110.397.633 (FOSC du 02.02.2017, p. 0/3322803).
Personnes radiées:
Chardonnens Christophe, membre du conseil de fondation, sans signature;
Corminboeuf Pascal, membre du conseil de fondation, sans signature;
Waser Pierre, membre du conseil de fondation vice-président, signature collective à deux;
Bonny David Samuel, membre du conseil de fondation, sans signature;
Bruttin Thierry Pascal Giorgio, membre du conseil de fondation, sans signature;
Buchillier Carmen Marguerite, membre du conseil de fondation, sans signature. Nouvelles personnes inscrites Plancherel Solange, d'Estavayer, à Vallon, membre du conseil de fondation vice-présidente, signature collective à deux;
Badoud Nathan Mathieu, de Genève, à Fribourg, membre du conseil de fondation, sans signature;
Beureux Arlette Catherine, d'Auswil, à Vallon, membre du conseil de fondation, sans signature;
Blumer Reto, de Glarus Süd, à Châtel-sur-Montsalvens, membre du conseil de fondation, sans signature;
Chiovè Gian Carlo, d'Italie, à Avry, membre du conseil de fondation, sans signature;
Kilchör Nicolas, de Kleinbösingen, à Châtillon FR, membre du conseil de fondation, sans signature;
Pauchard Albert, de et à Belmont-Broye, membre du conseil de fondation, sans signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.