Indirizzo
c/o Ligue genevoise contre le cancer
Rue Leschot 11
1205 Genève
Informazioni su Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer
- Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer ha sede a Genève ed è attiva. Essa opera nel ramo «Ricerca e sviluppo».
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer è composta da 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 30.04.1988.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 04.11.2022.
- Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer è iscritta nel cantone GE con l’IDI CHE-101.850.421.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Association Histoire de Lire, LIGUE GENEVOISE CONTRE LE CANCER, Schubert.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.1988
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.335.988-4
IDI/IVA
CHE-101.850.421
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Contribuer à la recherche contre le cancer par la distribution de ses revenus à la Ligue Genevoise contre le Cancer ou à défaut, aux Hôpitaux Universitaires de Genève, section d'oncologie.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA | Genève | 04.11.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire | Genève | 04.09.2014 | 03.11.2022 | |
Experaudit SA | Genève | 17.01.2007 | 03.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Octave et Georgette Pelligot contre le cancer
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005597711, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer, à Genève, CHE-101.850.421 (FOSC du 13.11.2018, p. 0/1004496998). Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire (CHE-106.536.191) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1004496998, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer, à Genève, CHE-101.850.421 (FOSC du 04.09.2014, p. 0/1697931). Chapuis Bernard n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Conne Pierre, de Chexbres, à Genève, est membre du conseil avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1697931, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation Octave et Georgette PELLIGOT contre le cancer, à Genève, CHE-101.850.421 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). L'inscription n° 12476 du 19.07.2013 (FOSC du 24-07-2013, p. 0/994297) est rectifiée en ce sens que Kössler Romain est domicilié à Genève, et non pas à Anières. Bernasconi Vincent, nommé secrétaire, et Chapuis Bernard, jusqu'ici secrétaire, continuent à signer collectivement à deux. Experaudit SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire (CHE-106.536.191), à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.