Informazioni su Fondation Investis-toit
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Investis-toit
- Fondation Investis-toit da Martigny opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 25.04.2017.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.05.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-203.437.481.
- Oltre all’Organizzazione Fondation Investis-toit sono iscritte 14 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 24Fitstudio Sàrl, ARPIMAR SA, Association Immo-Solidaire.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Giulio Sovran,
Marc Nicolas Gianadda,
Christine Vollenweider Progin,
Laura Sarrasin,
Daniel Philippin
i più recenti aventi diritto di firma
Marc Nicolas Gianadda,
Christine Vollenweider Progin,
Laura Sarrasin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.04.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.7.006.837-7
IDI/IVA
CHE-203.437.481
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entreprendre des projets de construction ou de rénovation de logements en collaboration avec des administrations communales, des mécènes, des investisseurs et des privés (propriétaires); mettre en location des logements notamment à loyer modérés, à des personnes en situation de précarité (personnes seules, familles, personnes âgées ou en situation de handicap), apporter une aide à une population diversifiée, créer de nouveaux projets dans une logique de développement durable; négocier et rechercher des fonds, agir dans l'acquisition et la vente de biens immobiliers; s'occuper de la gestion des immeubles ou appartements et travailler en collaboration avec l'association Immo-Solidaire, partenaire principal pour le placement de personnes en situation de précarité. Réserve de modification du but par les fondateurs: cf. acte de fondation pour les détails.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Saint-Bernard Audit Sàrl | Orsières | 18.01.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire du St-Bernard SA | Orsières | 28.04.2017 | 17.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Investis-toit
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005743242, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, fondation (No. FOSC 249 du 22.12.2021, Publ. 1005364669).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roux, Jean Yves Charles, de Grimisuat, à Fully, membre, sans droit de signature;
Schär, Thierry Pascal, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Sovran, Giulio, de Salvan, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005364669, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, fondation (No. FOSC 112 du 13.06.2019, Publ. 1004650636).
Nouvelle adresse:
Rue des Sablons 15, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rosset, Eliane Gabrielle, de Martigny, à Sembrancher, présidente, avec signature collective à deux;
Grinzinger, Jennifer, de Vouvry, à Martigny, membre, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Combe, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Gianadda, Marc Nicolas, de Sion, à Grimisuat, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Vollenweider Progin, Christine, de Genève, à Sion, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Philippin, Daniel, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004650636, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, fondation (No. FOSC 12 du 18.01.2018, Publ. 3999933).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sarrasin, François Bernard, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Combe, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.