Indirizzo
c/o Musée Régional d'Histoire et d'Artisanat
Grande Rue 14
2112 Môtiers NE
Ulteriori indirizzi
Informazioni su Fondation Gilbert André Girardier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Gilbert André Girardier
- Fondation Gilbert André Girardier da Môtiers NE opera nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 7 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.12.2021.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-110.165.502.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Didier Marcel Strauss,
Eric Hervé Sivignon,
Claude-Alain Kleiner,
Sandrine Stéphanie Girardier,
Dr. Viviane Jacqueline Girardier
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Viviane Jacqueline Girardier,
Jean-Patrice Théophile Jules Hofner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.12.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Val-de-Travers
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.009.357-9
IDI/IVA
CHE-110.165.502
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquérir de 'SANTAX A.G.' pour le prix de 360'000 CHF la parcelle 1208 du cadastre de Môtiers - aussi appelée Clos Grand-Jaques - au coeur du vieux bourg de Môtiers, pour en sauvegarder le caractère historique d'espace vert, inconstructible et ceci pour une durée illimitée selon le voeu du fondateur Gilbert André Girardier; créer, sur ledit espace vert, voulu inconstructible, sous la dénomination de 'PARC GIRARDIER', un parc d'agrément dans le but d'en faire bénéficier: la population pour une utilisation publique, les institutions culturelles et autres organisations pour promouvoir les arts par des manifestations sur le site, la commune de Val-de-Travers (avec un droit de priorité pour les associations de l'ancienne commune de Môtiers) et le Musée Régional d'Histoire et d'Artisanat à Môtiers pour des activités compatibles avec le lieu et la fondation, elle-même; pourvoir à l'entretien du PARC GIRARDIER; décerner périodiquement, si possible annuellement ou biennalement, un 'PRIX FONDATION GILBERT ANDRE GIRARDIER JEUNESSE ET ENVIRONNEMENT' (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire C. Lebet | Val-de-Travers | 29.12.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prefera Treuhand AG | Sargans | <2004 | 28.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Girardier Gilbert André
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Gilbert André Girardier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005359464, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Gilbert André Girardier, à Val-de-Travers, CHE-110.165.502 (FOSC du 14.11.2019, p. 0/1004759826). Bühlmann Louison et Mermet Christian ne sont plus membres du conseil de fondation. Sivignon Eric Hervé, de France, et Strauss Didier Marcel, de Oberstocken, tous deux à Val-de-Travers, sont membres du conseil de fondation;
ils n'exercent pas la signature sociale. L'autre adresse à Haldenstrasse 3, c/o Dr. Viviane Jacqueline Girardier, 9436 Balgach, est radiée.
Autre adresse:
Oberwingertstrasse 6, c/o Dr. Viviane Jacqueline Girardier, 9436 Balgach.
Numero di pubblicazione: HR02-1004759826, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Gilbert André Girardier, à Val-de-Travers, CHE-110.165.502 (FOSC du 09.01.2018, p. 0/3976943). Vaucher Laurence, Blant Jean-Daniel et Desaulles Murielle ne sont plus membres du conseil de fondation;
les pouvoirs de la première sont radiés.
Conseil de fondation:
Girardier Viviane Jacqueline, présidente, Hofner Jean-Patrice, vice-président, Kleiner Claude-Alain, de Egliswil, à Val-de-Travers, secrétaire, Mermet Christian, Bühlmann Louison, de Egliswil, à Val-de-Travers, et Girardier Sandrine, de Neuchâtel, à Le Landeron. Signature individuelle de la présidente, ou signature collective à deux du vice-président ou du secrétaire du conseil de fondation;
les autres membres du conseil de fondation n'exercent pas la signature sociale.
Numero di pubblicazione: 3976943, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Gilbert André Girardier, à Val-de-Travers, CHE-110.165.502 (FOSC du 06.06.2016, p. 0/2872537).
Autre adresse:
Haldenstrasse 3, c/o Dr. Viviane Jacqueline Girardier, 9436 Balgach.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.