Indirizzo
Route de Saint-Cergue 14
1268 Begnins
Informazioni su Fondation des centres de vie enfantine à Begnins
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation des centres de vie enfantine à Begnins
- Fondation des centres de vie enfantine à Begnins è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Begnins.
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 11.12.2003.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Fondation des centres de vie enfantine à Begnins è iscritta con l’IDI CHE-110.345.091.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Chauffage à distance Begnins SA, Fondation Bellevue-Begnins.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Isabel Jimenez,
Tiziana Labagnara,
Nicolas Schimpf,
Chabbou Saleh-Rastin,
Angélique Schaer
i più recenti aventi diritto di firma
Isabel Jimenez,
Tiziana Labagnara,
Nicolas Schimpf,
Chabbou Saleh-Rastin,
Angélique Schaer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2003
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Begnins
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.037.207-4
IDI/IVA
CHE-110.345.091
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Permettre aux enfants de vivre une expérience sociale en dehors du milieu familial, notamment au sein de nurseries, crèches, jardins d'enfants, garderies et unités d'accueil pour écoliers; assurer la gestion et préserver les intérêts des centres de vie pour enfants qui seront créés à Begnins.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Heller S.A. | Nyon | 02.04.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDASA Fiduciaire David Saugy SA en liquidation | Nyon | 08.03.2007 | 01.04.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation des centres de vie enfantine à Begnins
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005862809, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation des centres de vie enfantine à Begnins, à Begnins, CHE-110.345.091 (FOSC du 14.09.2021, p. 0/1005291179). Osmani Salima et Dupont Georgette ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Jimenez Isabel, de Borex, à Begnins, avec signature collective à deux, avec la présidente ou la vice-présidente, et Labagnara Tiziana, de Rolle, à Begnins, avec signature collective à deux, avec la présidente ou la vice-présidente, sont membres du conseil de fondation.
Numero di pubblicazione: HR02-1005291179, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation des centres de vie enfantine à Begnins, à Begnins, CHE-110.345.091 (FOSC du 27.04.2020, p. 0/1004877978).
Nouvelle adresse:
Route de Saint-Cergue 14, 1268 Begnins.
Nouvelle autre adresse:
Chemin du Sidan 2, 1268 Begnins.
Numero di pubblicazione: HR02-1004877978, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation des centres de vie enfantine à Begnins, à Begnins, CHE-110.345.091 (FOSC du 07.08.2017, p. 0/3683023). Gachet Linda n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Osmani (nom d'usage Achard) Salima, désormais de Genolier, se nomme maintenant Osmani Salima.
Nouveau membre du conseil de fondation signature collective à deux, toutefois pas avec Dupont Georgette, Osmani Salima ni Saleh-Rastin Chabbou:
Schimpf Nicolas, de Bâles, à Begnins.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.