Informazioni su Fondation de Verdeil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation de Verdeil
- Fondation de Verdeil a Lausanne è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle scuole primarie». Fondation de Verdeil è attiva.
- Fondation de Verdeil è stata costituita nel 16.04.1983.
- Il 04.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Fondation de Verdeil è iscritta con l’IDI CHE-105.892.789.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 23 altre aziende attive. Queste includono: ADEM Holding Sàrl, AM SQUAD PROD SA, Amicimmo SA.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Philippe Duboux,
Florence Renggli,
Elena Todeschini,
Grégoire Charles André Zimmermann,
Marlène Bérard Meystre
i più recenti aventi diritto di firma
Carmine Cioffi,
Philippe Duboux,
Florence Renggli,
Roberto Finocchio,
Sébastien Bernard Morona
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.04.1983
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.064.205-6
IDI/IVA
CHE-105.892.789
Ramo economico
Esercizio delle scuole primarie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La Fondation a pour but de dispenser des prestations de pédagogie spécialisée et de formation préprofessionnelle, des mesures de nature pédago-thérapeutique et éducative favorisant l'autonomie et l'insertion professionnelle à des personnes jusqu'à vingt-cinq ans (pour but complet cf. acte de fondation)
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 02.05.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation des Ecoles ASA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation de Verdeil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121863, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation de Verdeil, à Lausanne, CHE-105.892.789 (FOSC du 21.06.2024, p. 0/1006064143). Levy-Bernheim Nathalie n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. La signature de Noth Corinne est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1006064143, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation de Verdeil, à Lausanne, CHE-105.892.789 (FOSC du 02.05.2024, p. 0/1006023801). Signature collective à deux, pas avec Finocchio Roberto et Morona Sébastien Bernard, est conférée à Cioffi Carmine, de Italie, à Le Mont-sur-Lausanne, directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1006023801, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation de Verdeil, à Lausanne, CHE-105.892.789 (FOSC du 29.02.2024, p. 0/1005974258). La signature de Monti Barbara est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.