Indirizzo
c/o Anne-Marie Papaux
Chemin du Jura 52
1470 Estavayer-le-Lac
Informazioni su Fondation Chalet St-Laurent
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Chalet St-Laurent
- Fondation Chalet St-Laurent con sede a Estavayer-le-Lac è attiva. Fondation Chalet St-Laurent è attiva nel ramo «Esercizio delle alloggi per vacanze».
- La dirigenza è composta di 9 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 11.06.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-251.401.600.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Lukasz Pawel Babiarz,
Philippe Quartenoud,
Marc Gilbert Pillonel,
Lorianne Valérie Rossello,
Véronique-Bernadette Ernestine Marmy Brasey
i più recenti aventi diritto di firma
Lukasz Pawel Babiarz,
Marc Gilbert Pillonel,
Anne-Marie Papaux
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.11.2012
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Estavayer
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.551.258-0
IDI/IVA
CHE-251.401.600
Ramo economico
Esercizio delle alloggi per vacanze
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Mise à disposition de son chalet pour des rencontres ou des séjours organisés par des familles, institutions ou associations. Elle favorise les démarches sociales, formatives ou éducatives. Elle prête gratuitement le chalet aux organisateurs des séjours de colonies de vacances de la paroisse catholique d'Estavayer-le-Lac. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduflex SA | Estavayer | 14.11.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Chalet St-Laurent
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4281353, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Chalet St-Laurent, à Estavayer, CHE-251.401.600 (FOSC du 11.01.2017, p. 0/3276039).
Personne radiée:
Glasson Jean, membre du conseil de fondation vice-président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Babiarz Lukasz Pawel, de Pologne, à Estavayer, membre du conseil de fondation vice-président, signature collective à deux;
Quartenoud Philippe, de Treyvaux, à Estavayer, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numero di pubblicazione: 3276039, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Chalet St-Laurent, à Estavayer-le-Lac, CHE-251.401.600 (FOSC du 12.07.2016, p. 0/2947395). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Bussy FR, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens, selon Loi du 13.10.2015.
nouvelle dénomination du siège:
Estavayer.
Numero di pubblicazione: 2947395, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Chalet St-Laurent, à Estavayer-le-Lac, CHE-251.401.600 (FOSC du 10.08.2015, p. 0/2313523). Dubey Jean-Pierre Henri, sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.