Indirizzo
c/o Caritas Bern
Zähringerstrasse 25
3012 Bern
Informazioni su follow Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu follow Stiftung
- follow Stiftung a Bern è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». follow Stiftung è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione follow Stiftung è composta da 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 31.10.2017.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 13.10.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: follow Stiftung.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Angelika Flora Johanna Louis Baumgartner,
Bruno Bertschy,
Daniela Merz
i più recenti aventi diritto di firma
Angelika Flora Johanna Louis Baumgartner,
Bruno Bertschy,
Daniela Merz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.072.085-0
IDI/IVA
CHE-262.550.701
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Ziele. Sie bezweckt die Realisierung von Projekten zur sozialen und wirtschaftlichen Integration. Sie übernimmt die Trägerschaft für soziale, pädagogische, therapeutische und kulturelle Projekte. Ihre Tätigkeit ist vorwiegend auf das Gebiet des Kantons Bern beschränkt. Zur Erreichung des Stiftungszwecks kann sich die Stiftung im Rahmen der Rechtsordnung an anderen Organisationen, welche im Bereich des Stiftungszwecks tätig sind, direkt oder indirekt beteiligen oder solche gründen. Dabei kommt der Stiftung die Kontroll- und Lenkungsfunktion an den von ihr gehaltenen/gegründeten Organisationen zu. Die Stiftung hat dabei eine Mehrheitsbeteiligung an ihren Tochterorganisationen zu halten, wobei die Vertreter der Stiftung in deren Organen ausschliesslich im Stiftungsinteresse zu handeln und eine mit dem Stiftungszweck konforme Ausrichtung sicherzustellen haben. Gewinn und Kapital sind ausschliesslich dem vorstehenden Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 02.07.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung | Bern | 03.11.2017 | 01.07.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Equipe Volo Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: follow Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005582239, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
follow Stiftung, in Bern, CHE-262.550.701, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Matthias, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Louis Baumgartner, Angelika, von Ligerz, in Boll (Vechigen), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005329559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
follow Stiftung, in Bern, CHE-262.550.701, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schipper, Dalia, von Bern, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Matthias, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005236795, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
follow Stiftung, in Bern, CHE-262.550.701, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767903).
Domizil neu:
c/o Caritas Bern, Zähringerstrasse 25, 3012 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz Oulhouchemt, Lolitta, von Röthenbach im Emmental, in Sugiez (Mont-Vully), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung (CHE-101.565.386), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.