Informazioni su Fokus Wendepunkt GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fokus Wendepunkt GmbH
- Fokus Wendepunkt GmbH ha sede a Horw ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 17.05.2013.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.02.2019.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Fokus Wendepunkt GmbH.
- 9 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Aregger Elektro AG, ARUM Holding AG, Asons AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.05.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Horw
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.796.304-9
IDI/IVA
CHE-157.486.675
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb für Persönlichkeits-, Führungs- und Unternehmensentwicklung, insbesondere für Strategie- und Changemanagementberatung, Teamentwicklung, Assessment, Outplacment, Development Center und Coaching sowie Anbieten von Trainings- und Schulungen aller Art; die Gesellschaft kann in sämtlichen Bereichen des Treuhandwesens tätig sein, insbesondere kann sie Finanz, Treuhand und Buchhaltungsmandate abwickeln, Firmendomizilierungen- und Immobilien-Management-Dienstleistungen anbieten; Handel mit Waren aller Art; Beteiligungen; Erstellung, Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Finanzierung von Immobilien; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fokus Wendepunkt GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004571647, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fokus Wendepunkt GmbH, in Horw, CHE-157.486.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, S.0, Publ. 2468053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
merik unternehmensberatung & coaching GmbH (CHE-113.423.646), in Horw, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meerholz, Jörg, von Horw, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauville, Laurence Marie-Claire Simone, französische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2468053, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fokus Wendepunkt GmbH, in Horw, CHE-157.486.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7198570).
Statutenänderung:
23.10.2015.
Zweck neu:
Betrieb für Persönlichkeits-, Führungs- und Unternehmensentwicklung, insbesondere für Strategie- und Changemanagementberatung, Teamentwicklung, Assessment, Outplacment, Development Center und Coaching sowie Anbieten von Trainings- und Schulungen aller Art;
die Gesellschaft kann in sämtlichen Bereichen des Treuhandwesens tätig sein, insbesondere kann sie Finanz, Treuhand und Buchhaltungsmandate abwickeln, Firmendomizilierungen- und Immobilien-Management-Dienstleistungen anbieten;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erstellung, Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Finanzierung von Immobilien;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wethmar, Marc Jan, von Schattdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
merik unternehmensberatung & coaching GmbH (CHE-113.423.646), in Horw, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: merik unternehmensberatung & coaching GmbH (CH-100.4.787.336-0)];
Fauville, Laurence Marie-Claire Simone, französische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meerholz, Jörg, von Horw, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7198570, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fokus Wendepunkt GmbH, in Horw, CH-100.4.796.304-9, Grisigenstrasse 12, 6048 Horw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2013.
Zweck:
Betrieb für Persönlichkeits-, Führungs- und Unternehmensentwicklung, insbesondere für Strategie- und Changemanagementberatung, Teamentwicklung, Assessment, Outplacment, Development Center und Coaching;
Beteiligungen;
Erstellung, Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Finanzierung von Immobilien;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 15.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wethmar, Marc Jan, von Schattdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
merik unternehmensberatung & coaching GmbH (CH-100.4.787.336-0), in Horw, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meerholz, Jörg, von Horw, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.