Informazioni su Flugschule Marbach GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Flugschule Marbach GmbH
- Flugschule Marbach GmbH a Marbach LU è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altre servici in educazione». Flugschule Marbach GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Flugschule Marbach GmbH fondata il 29.06.2001 è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.08.2013. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-109.098.098.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Escholzmatt-Marbach
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.025.003-8
IDI/IVA
CHE-109.098.098
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Sports und der Freizeit, insbesondere Führung einer Flugschule; Handel mit Waren aller Art im Bereich des Sports und der Freizeit; Erbringung von Dienstleistungen im arbeitspsychologischen Bereich; Erwerb und Veräusserung von Patenten, Lizenzen sowie Liegenschaften; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Flugschule Marbach GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1031321, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Flugschule Marbach GmbH, in Marbach LU, CH-100.4.025.003-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 11, Publ. 5521178).
Sitz neu:
Escholzmatt-Marbach. [Gemeindefusion per 01.01.2013 ohne Anpassung der Statuten].
Numero di pubblicazione: 5521178, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Flugschule Marbach GmbH, in Marbach LU, CH-100.4.025.003-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 11, Publ. 5486936).
Domizil neu:
Dorfstrasse 58, 6196 Marbach.
Numero di pubblicazione: 5486936, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Flugschule Marbach GmbH, in Marbach LU, CH-100.4.025.003-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2001, S. 5114). Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Anna Elisabeth, von Arni b. Biglen, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Rudolf, von Arni BE, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: von Arni b. Biglen, in Marbach LU, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.--].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.