Informazioni su Fitras GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fitras GmbH
- Fitras GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi sport». La sede si trova a Muttenz.
- Fitras GmbH è stata costituita nel 05.06.2002.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.09.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Fitras GmbH è iscritta nel cantone BL con l’IDI CHE-109.601.850.
- Allo stesso indirizzo come Fitras GmbH sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Meister Liegenschaften AG, Meister Sanitär + Spenglerei AG, MVenture GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.06.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.005.567-6
IDI/IVA
CHE-109.601.850
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Fitnessstudios. Die Gesellschaft kann Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben oder verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fitras GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005833072, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fitras GmbH, in Muttenz, CHE-109.601.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, S.0, Publ. 2488661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Remo, von Dürrenäsch, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Steiner-Wüthrich, Andrea, von Basel und Dürrenäsch, in Aesch BL, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Markus, von Pfeffingen, in Mombasa (KE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Lang, Stefan, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2488661, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fitras GmbH, in Muttenz, CHE-109.601.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 7, Publ. 5136720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Markus, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Remo, von Dürrenäsch, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: 5136720, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fitras GmbH, in Muttenz, CH-280.4.005.567-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 4, Publ. 4181828). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.