Informazioni su FISCHER Am Seil GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FISCHER Am Seil GmbH
- FISCHER Am Seil GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Emmenbrücke. FISCHER Am Seil GmbH appartiene al settore «Servizi sport» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 26.01.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-138.684.341.
Dirigenza (5)
i più recenti aventi diritto di firma
Ida Esther Bruder,
Leonard Pietro Antonio Lange,
René Christian Fischer,
Eliane Fischer,
Bruno Lochmann
Amministrazione
Leonard Pietro Antonio Lange,
René Christian Fischer,
Eliane Fischer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.04.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Emmen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.797.918-0
IDI/IVA
CHE-138.684.341
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Spezialarbeiten mit Seilzugangstechnik; Schulung in Absturzprävention; Erstellung und Umsetzung von Sicherheits- und Rettungskonzepten; Installation von temporären Absturzsicherungssystemen und Personenschutznetzen; Planung und Montage von festinstallierten Absturzsicherungssystemen sowie Beratung von und Handel mit persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz; Beteiligungen; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Wertschriften, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art; Handel mit Waren aller Art.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FISCHER Am Seil GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005944959, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FISCHER Am Seil GmbH, in Emmen, CHE-138.684.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Leonard Pietro Antonio, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruder, Ida Esther, von Kriens, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005104182, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FISCHER Am Seil GmbH, in Emmen, CHE-138.684.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Cornelia, von Gränichen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004832644, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FISCHER Am Seil GmbH, in Emmen, CHE-138.684.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, René Christian, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Eliane, von Luzern, in Emmen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Cornelia, von Gränichen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lochmann, Bruno, von Rohr (SO), in Mägenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.