Indirizzo
c/o Eric Fénart
Rue du Doubs 151
2300 La Chaux-de-Fonds
Informazioni su Firec SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Firec SA
- Firec SA da La Chaux-de-Fonds opera nel ramo «Servizi fiduciari» ed è attiva.
- Firec SA ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 13.08.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-101.684.341.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.12.1956
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.000.930-7
IDI/IVA
CHE-101.684.341
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un bureau fiduciaire et pour objet la continuation de l'activité de la "Fiduciaire L. Genilloud", à La Chaux-de-Fonds.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Agence Y. Lanoir & Cie SCM | Neuchâtel | 21.08.2008 | 05.11.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fiduciaire L. Genilloud S.A.
- Fiduciaire L. Genilloud S.A. en liquidation
- Fiduciaire L. Genilloud SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Firec SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005270910, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Firec SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-101.684.341 (FOSC du 22.04.2014, p. 0/1463123).
Nouvelle adresse:
rue du Doubs 151, c/o Eric Fénart, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Numero di pubblicazione: 1463123, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fiduciaire L. Genilloud S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-101.684.341 (FOSC du 06.03.2014, p. 0/1383815).
Nouvelle raison sociale:
Firec SA. Statuts modifiés le 14.04.2014. La mention relative au mode de convocation des actionnaires (et non pas de communication aux actionnaires) n'étant plus obligatoire, elle est radiée. Selon déclaration du 14.04.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Nouvelle adresse:
rue du Progrès 89, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Numero di pubblicazione: 1383815, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fiduciaire L. Genilloud S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-101.684.341 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Par arrêt du 28.08.2013, le Tribunal cantonal a admis le recours de la société et annulé le jugement de faillite prononcé le 06.06.2013.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.