Informazioni su FINEX GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FINEX GmbH
- FINEX GmbH a Gippingen è una Società a garanzia limitata nel ramo «Reparazione di generi diversi». FINEX GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda FINEX GmbH fondata il 02.07.2009 è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 28.11.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-114.946.208.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.07.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Leuggern
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.031.816-4
IDI/IVA
CHE-114.946.208
Ramo economico
Reparazione di generi diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Reparaturen von Haushalt- und Gastronomiegeräten aller Art; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FINEX GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005614281, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FINEX GmbH, in Leuggern, CHE-114.946.208, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3364061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhauser, Manuela, von Kirchberg (SG), in Full-Reuenthal, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3364061, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FINEX GmbH, in Klingnau, CHE-114.946.208, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, Publ. 5123308).
Statutenänderung:
09.02.2017.
Sitz neu:
Leuggern.
Domizil neu:
Reginaweg 4, 5316 Gippingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Marco, von Full-Reuenthal, in Klingnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhauser, Sven, von Kirchberg (SG), in Full-Reuenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Klingnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sennhauser, Manuela, von Kirchberg (SG), in Full-Reuenthal, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5123308, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FINEX GmbH, in Klingnau, CH-400.4.031.816-4, Sonnengasse 16, 5313 Klingnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2009.
Zweck:
Handel mit und Reparaturen von Haushalt- und Gastronomiegeräten aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Keller, Marco, von Full-Reuenthal, in Klingnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sennhauser, Sven, von Kirchberg SG, in Klingnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.