Indirizzo
Route de Chandolan 6
1752 Villars-sur-Glâne
Informazioni su FiduKey SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FiduKey SA
- FiduKey SA a Villars-sur-Glâne è una Società anonima nel ramo «Servizi fiduciari». FiduKey SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 25.03.2022.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.12.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-162.006.294.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 14 altre aziende attive. Queste includono: BISA Beauregard Invest SA, GAPI Groupement d'Acquisition et de Promotion Immobilière SA, JT Partners Immobilier SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.03.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Villars-sur-Glâne
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.580.166-6
IDI/IVA
CHE-162.006.294
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exécution de tous mandats pouvant entrer dans le cadre de l'activité d'une fiduciaire, notamment la constitution, l'administration, la gestion et la liquidation de sociétés, la tenue de comptabilité, la fiscalité et les conseils en assurances. La société peut également: a) procéder à toutes transactions industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); b) prendre des participations à d'autres sociétés; c) d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FiduKey SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005921711, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FiduKey SA, à Fribourg, CHE-162.006.294 (FOSC du 19.06.2023, p. 0/1005771712). Siège transféré à Villars-sur-Glâne.
Nouvelle adresse:
Route de Chandolan 6, 1752 Villars-sur-Glâne.
Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée, lettre sous pli simple, remise de lettre en mains propres, courrier électronique ou publication FOSC. Statuts modifiés le 18.12.2023.
Numero di pubblicazione: HR02-1005771712, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FiduKey SA, à Fribourg, CHE-162.006.294 (FOSC du 12.12.2022, p. 0/1005625928).
Personne radiée:
Silva Simão Cátia Milene, administratrice, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Silva Simão Letícia, du Portugal, à Grolley, administratrice, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005625928, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FiduKey SA, à Fribourg, CHE-162.006.294 (FOSC du 30.03.2022, p. 0/1005438710).
Personne radiée:
Pinto Santos David Joao, administrateur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Silva Simão Cátia Milene, de Fribourg, à Le Mouret, administratrice, signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.