Indirizzo
Chemin de l'Oche Thorens 16
1815 Clarens
Informazioni su Fidugerim Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fidugerim Sàrl
- Fidugerim Sàrl opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Clarens.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Il 08.07.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-112.382.364.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.06.2005
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.044.158-5
IDI/IVA
CHE-112.382.364
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Opérations immobilières, notamment entretien, transformation, rénovation et construction d'immeubles; conseils y relatifs; achat, vente et gestion de valeurs mobilières.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fidugerim Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004932245, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fidugerim Sàrl, à Montreux, CHE-112.382.364 (FOSC du 20.06.2016, p. 0/2900587). Cirillo Antonio, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 100 à Cirillo Marina, de Lausanne, à Montreux, nouvelle associée avec 10 parts de CHF 100, gérante avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2900587, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fidugerim Sàrl, à Montreux, CHE-112.382.364 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'associé-gérant Cirillo Franco se nomme maintenant Cirillo Franck Joseph.
Numero di pubblicazione: 5552160, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fidugerim Sàrl, à Montreux, CH-550-1044158-5, opérations immobilières (FOSC du 14.06.2005, p. 16/2880696). Statuts modifiés le 11 mars 2010. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. L'associé-gérant Cirillo Franco, qui est nommé président des gérants, a maintenant 180 parts de CHF 100, et les associés-gérants Cirillo Angela et Cirillo Antonio 10 parts de CHF 100 chacun.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration des gérants du 11 mars 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.