Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
rue des Fontenailless 16
1000 Lausanne
Informazioni su Fidinter Fiscalité SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2010
Cancellazione dal registro delle imprese
15.07.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.071.770-9
IDI/IVA
CHE-115.795.219
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toute prestation de services, dans les domaines du conseil fiscal et juridique, notamment (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fidinter Fiscalité SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2956467, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fidinter Fiscalité SA, à Lausanne, CHE-115.795.219 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Fiscaplan SA, à Yverdon-les-Bains (CHE-113.860.337). La société est radiée par suite de fusion.
Numero di pubblicazione: 7076526, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fidinter Fiscalité SA, à Lausanne, CH-550-1071770-9, toute prestation de services, dans les domaines du conseil fiscal et juridique (FOSC du 15.05.2012, p. 18/6679624). Epitaux Pierre et Peissard André ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux avec le président:
Despont Maxime, de et à Assens, et Gothuey Ludovic, de et à Semsales.
Numero di pubblicazione: 6679624, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fidinter Fiscalité SA, à Lausanne, CH-550-1071770-9, toute prestation de services, dans les domaines du conseil fiscal et juridique (FOSC du 02.07.2010, p. 26/5706500).
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux pas avec Balimann Gérald et Epitaux Pierre:
Chiusano Giovanni, de et à La Tour-de-Peilz, et Peissard André, de St. Antoni, à Savigny.