Indirizzo
Avenue de Vérolliez 22
1890 St-Maurice
Informazioni su Féline Diffusion Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Féline Diffusion Sàrl
- Féline Diffusion Sàrl con sede a St-Maurice è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Féline Diffusion Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Féline Diffusion Sàrl è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.03.1995.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.04.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.252.698.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.03.1995
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Maurice
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.065.428-2
IDI/IVA
CHE-108.252.698
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce d'articles de mode et de vêtements ainsi que la vente de meubles neufs et d'occasion en tout genre.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Féline Diffusion S.à r.l.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Féline Diffusion Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004865955, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Féline Diffusion Sàrl, à Saint-Maurice, CHE-108.252.698, société à responsabilité limitée (No. FOSC 33 du 17.02.2010, p.21, Publ. 5500748).
Nouvelle adresse:
Avenue de Vérolliez 22, 1890 St-Maurice.
Numero di pubblicazione: 5500748, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Féline Diffusion S.à r.l., à Saint-Maurice, CH-550.0.065.428-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 33 du 16.02.2005, p. 15, publ. 2704374).
Modification des statuts:
4.02.2010.
Nouvelle raison sociale:
Féline Diffusion Sàrl.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré]. Selon déclaration du 04.02.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Lovati née Fogoz, Alexandra, de Mollens, à Besencens (Saint-Martin FR), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 18'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Weder, Jean-Pierre, de Diepoldsau, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: gérant];
Marclay, Jean-Bernard, de Champéry, à Triolet (Mauritius), associé, sans droit de signature, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Val-d'Illiez, pour une part sociale de CHF 2'000.--].
Numero di pubblicazione: 2704374, Ufficio del registro di commercio Vallese
Féline Diffusion S.à r.l., à Saint-Maurice, CH-550.0.065.428-2, commerce d'articles de mode et de vêtements, etc... (FOSC no 135 du 17.07.2003, p. 15, publ. 1087954).
Inscription ou modification de personnes:
Lovati née Fogoz, Alexandra, de Mollens, à Besencens (Saint-Martin FR), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 18'000.-- [précédemment: à Bex];
Weder, Jean-Pierre, de Diepoldsau, à Evionnaz, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Monthey].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.