Indirizzo
c/o Walter Sahli
Obere Flurstrasse 16
2540 Grenchen
Informazioni su FEES AG Netzwerk mit System
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FEES AG Netzwerk mit System
- FEES AG Netzwerk mit System ha sede a Grenchen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- L’azienda è stata costituita nel 21.12.2011.
- Il 06.07.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SO è il seguente: CHE-433.160.813.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.010.632-0
IDI/IVA
CHE-433.160.813
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Innovations- und Projektmanagementdienstleistungen im Bereich mechatronischer Systeme für die internationale Automobil- und Konsumgüterindustrie sowie Erbringung von CAE Dienstleistungen und Beratung von Unternehmen. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, ferner Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- FEES SA Netzwerk mit System
- FEES Ltd Netzwerk mit System
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FEES AG Netzwerk mit System
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005514022, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
FEES AG Netzwerk mit System, in Grenchen, CHE-433.160.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732643).
Domizil neu:
bei Walter Sahli, Obere Flurstrasse 16, 2540 Grenchen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004732643, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
FEES AG Netzwerk mit System, in Grenchen, CHE-433.160.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S.0, Publ. 6478504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleuter, Willibert, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6478504, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
FEES AG Netzwerk mit System (FEES SA Netzwerk mit System) (FEES Ltd Netzwerk mit System), in Grenchen, CH-241.3.010.632-0, Bahnhofstrasse 39, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2011.
Zweck:
Erbringung von Innovations- und Projektmanagementdienstleistungen im Bereich mechatronischer Systeme für die internationale Automobil- und Konsumgüterindustrie sowie Erbringung von CAE Dienstleistungen und Beratung von Unternehmen. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, ferner Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fees, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sahli, Walter, von Frauenkappelen, in Grenchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schleuter, Willibert, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.