Informazioni su FCL Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FCL Holding AG
- FCL Holding AG con sede a Luzern è una Società anonima nel ramo «Servizi sport». FCL Holding AG è attiva.
- FCL Holding AG ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.05.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-112.539.619.
- Aziende con l’indirizzo uguale a FCL Holding AG: FC Luzern-Innerschweiz AG, Nachwuchsstiftung FC Luzern-Innerschweiz, Stadion Luzern AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
lic. iur. Ursula Engelberger-Koller,
Stephan Niklaus Wolf,
Laurent Hubert Prince,
Josef Bieri
i più recenti aventi diritto di firma
lic. iur. Ursula Engelberger-Koller,
Stephan Niklaus Wolf,
Laurent Hubert Prince,
Richard Leo Furrer-Bellini,
Josef Bieri
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.09.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.785.651-6
IDI/IVA
CHE-112.539.619
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Vermittlung und Veräusserung von Beteiligungen sowie Durchführung von Veranstaltungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet des Sports; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung oder Belastung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Kriens | 14.07.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 04.10.2005 | 13.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Löwen Sport und Event AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FCL Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005747209, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FCL Holding AG, in Luzern, CHE-112.539.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affentranger, Bruno, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005383245, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FCL Holding AG, in Luzern, CHE-112.539.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278018).
Statutenänderung:
07.01.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005278018, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FCL Holding AG, in Luzern, CHE-112.539.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109664).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelberger-Koller, Ursula, von Stansstad, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.