Informazioni su FC Aarau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FC Aarau AG
- FC Aarau AG da Aarau opera nel ramo «Servizi sport» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda FC Aarau AG fondata il 07.01.2003 è composta da 10 persone.
- Il 03.07.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- FC Aarau AG è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-109.876.358.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Markus Emanuel Mahler,
Fabian Schmid,
Marc Herzog,
Peter Gloor,
Simon Andreas Thoma
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Emanuel Mahler,
Fabian Schmid,
Marc Herzog,
Peter Gloor,
Simon Andreas Thoma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.01.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.024.052-7
IDI/IVA
CHE-109.876.358
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 13.01.2003 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FC Aarau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784788, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704419).
Statutenänderung:
12.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Philipp, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Rudolf, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Marc, von Wegenstetten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marclay-Merz, Suzanne, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Fabian, von Suhr, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Simon, von Schänis, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005704419, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005359200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Roland, von Leibstadt, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barazetti, Nico, von Ponthaux, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Affolter, Luca, von Leuzigen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Page, Frédéric, von Châtonnaye, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005359200, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005288002).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 2'110'000.00 [bisher: CHF 1'710'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'110'000.00 [bisher: CHF 1'710'000.00].
Aktien neu:
42'200 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 34'200 Namenaktien zu CHF 50.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 21.06.2021 gemäss Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.