Indirizzo
c/o Walden Christian
Jesuitenweg 69
3902 Glis
Informazioni su farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER
- farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER ha sede a Glis, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.06.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.05.2016. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER è iscritta con l’IDI CHE-109.098.804.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Brig-Glis
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.011.020-3
IDI/IVA
CHE-109.098.804
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung sämtlicher Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich von Neu- und Altbauten. Insbesondere werden auch Gebäudesanierungen, Betonsanierungen, Wärmedämmungsmassnahmen an Gebäuden, Tapeziererarbeiten sowie fugenlose Bodenbelagsarbeiten vorgenommen. Kann Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Valfida Treuhand AG | Visp | 09.07.2001 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Jossen u. Walden Farbe + Gips AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2853661, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Jossen u. Walden Farbe + Gips AG, in Brig-Glis, CHE-109.098.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2001, S. 5223).
Statutenänderung:
18.05.2016.
Firma neu:
farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER.
Domizil neu:
c/o Walden Christian, Jesuitenweg 69, 3902 Glis.
weitere Adresse neu:
Weingartenstrasse 31, 3904 Naters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jossen, Reinhard, von Naters, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walden, Christian, von Naters, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jossen, Willi, von Naters, in Birgisch (Naters), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jossen, Willy, in Birgisch];
Walker, Philippe, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Jossen u. Walden Farbe + Gips AG, in Brig-Glis, Alte Simplonstrasse 47, 3900 Brig, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
28.06.2001.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich von Neu- und Altbauten. Insbesondere werden auch Gebäudesanierungen, Betonsanierungen, Wärmedämmungsmassnahmen an Gebäuden, Tapeziererarbeiten sowie fugenlose Bodenbelagsarbeiten vorgenommen. Kann Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000 .
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Malerwerkstatt Reinhard Jossen", in Brig-Glis, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001 Aktiven (Debitoren, Warenlager, Maschinen, Mobiliar etc.) von CHF 350'627.13 und Passiven (Kreditoren etc.) von CHF 177'074.90, im Werte und zum Preise von CHF 173'552.23, wofür 49 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden und der Rest als Darlehen bestehen bleibt.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jossen, Reinhard, von Naters, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walden, Christian, von Naters, in Naters, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossen, Willy, von Naters, in Birgisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valfida Treuhand AG, Visp, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.