Christian Walden
residente a Brig, da Naters Mandati attuali: farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER Persone correlate: Philippe Walker, Willy Jossen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Walden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Walden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Walden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Walden"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Walden
Persone con il nome Christian Walden lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christian Walden
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Walden
Numero di pubblicazione: 2853661, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Jossen u. Walden Farbe + Gips AG, in Brig-Glis, CHE-109.098.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2001, S. 5223).
Statutenänderung:
18.05.2016.
Firma neu:
farbe + gips ag JOSSEN.WALDEN.WALKER.
Domizil neu:
c/o Walden Christian, Jesuitenweg 69, 3902 Glis.
weitere Adresse neu:
Weingartenstrasse 31, 3904 Naters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jossen, Reinhard, von Naters, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walden, Christian, von Naters, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jossen, Willi, von Naters, in Birgisch (Naters), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jossen, Willy, in Birgisch];
Walker, Philippe, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Jossen u. Walden Farbe + Gips AG, in Brig-Glis, Alte Simplonstrasse 47, 3900 Brig, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
28.06.2001.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich von Neu- und Altbauten. Insbesondere werden auch Gebäudesanierungen, Betonsanierungen, Wärmedämmungsmassnahmen an Gebäuden, Tapeziererarbeiten sowie fugenlose Bodenbelagsarbeiten vorgenommen. Kann Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000 .
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Malerwerkstatt Reinhard Jossen", in Brig-Glis, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001 Aktiven (Debitoren, Warenlager, Maschinen, Mobiliar etc.) von CHF 350'627.13 und Passiven (Kreditoren etc.) von CHF 177'074.90, im Werte und zum Preise von CHF 173'552.23, wofür 49 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden und der Rest als Darlehen bestehen bleibt.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jossen, Reinhard, von Naters, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walden, Christian, von Naters, in Naters, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossen, Willy, von Naters, in Birgisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valfida Treuhand AG, Visp, Revisionsstelle.