Indirizzo
c/o Nils Walt
Turnerstrasse 28
8006 Zürich
Informazioni su Fahrni Walt Consulting AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fahrni Walt Consulting AG
- Fahrni Walt Consulting AG è una Società anonima con sede a Zürich. Fahrni Walt Consulting AG appartiene al settore «Intermediazione lavoratori» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 31.05.2000.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 11.11.2014. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-105.542.065.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.05.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.023.225-5
IDI/IVA
CHE-105.542.065
Ramo economico
Intermediazione lavoratori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung von Firmen und Führungspersönlichkeiten, insbesondere in den Bereichen Bank und Finanzdienstleistungen und Institutionen der öffentlichen Hand, bei der Rekrutierung und Selektion von qualifizierten Mitarbeitern für höhere und mittlere Kaderstellen und Stellen von Fachspezialisten sowie Beratung von kleineren und mittleren Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit ausgewählten Human Resources Instrumenten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Linfield Trust Company AG | Zürich | 24.05.2011 | 10.11.2014 | |
Emmenegger Fides AG | Olten | <2004 | 24.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fahrni Walt Consulting AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1814889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fahrni Walt Consulting AG, in Zürich, CHE-105.542.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6175762).
Statutenänderung:
23.10.2014.
Domizil neu:
c/o Nils Walt, Turnerstrasse 28, 8006 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 24.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linfield Trust Company AG (CH-020.3.916.116-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6175762, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fahrni Walt Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.023.225-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 22, Publ. 6000716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linfield Trust Company AG (CH-020.3.916.116-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6000716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fahrni Walt Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.023.225-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 26, Publ. 5687056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger Fides AG (CH-249.3.001.526-4), in Olten, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.