Indirizzo
Schwerzenbachstrasse 43
8117 Fällanden
Informazioni su Fällander Glas AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fällander Glas AG
- Fällander Glas AG ha sede a Fällanden ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Vetreria».
- La dirigenza dell’azienda Fällander Glas AG fondata il 23.05.1969 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.03.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.866.047.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.05.1969
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Fällanden
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.908.490-3
IDI/IVA
CHE-107.866.047
Ramo economico
Vetreria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie Handel mit in Fällanden hergestellten und verarbeiteten Glaserzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selber solche Unternehmen gründen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 02.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fällander Glas AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005699423, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fällander Glas AG, in Fällanden, CHE-107.866.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, S.0, Publ. 1885583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Peter Paul, von Reutigen, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Elisabeth Edith, von Turgi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1885583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fällander Glas AG, in Fällanden, CHE-107.866.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6526666).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Elisabeth Edith, von Turgi, in Fällanden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6526666, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fällander Glas AG, in Fällanden, CH-020.3.908.490-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 44, Publ. 5420836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füeg, Markus, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Füeg, Helene, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Werner, von Turgi, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kernen, Peter Paul, von Reutigen, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.