Informazioni su Explosafe AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Explosafe AG
- Explosafe AG da Oberdiessbach opera nel ramo «Fabbricazione di altri elettrodomestici» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 19.12.2007.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-113.993.501.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Daniel Roth, Handel, HAREP Anhängerhandel & Service Reto Hasler.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.12.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdiessbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.040.899-7
IDI/IVA
CHE-113.993.501
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion und Handel von sicherheitstechnischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Müller Treuhand & Finanz AG | Baden | 23.02.2012 | 14.12.2015 | |
HAN Treuhand AG | Luzern | 28.12.2007 | 22.02.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Explosafe SA
- Explosafe Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Explosafe AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005201996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Explosafe AG, in Oberdiessbach, CHE-113.993.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627029).
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004627029, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Explosafe AG, in Oberdiessbach, CHE-113.993.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Walter, von Glarus Süd, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nötzli, Silvan, von Freienbach, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Peter M., von Escholzmatt-Marbach und Entlebuch, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlosser, Stephan C., von Seeberg, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hotz, Jürg, von Oberägeri, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004587428, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Explosafe AG, in Oberdiessbach, CHE-113.993.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlosser, Stephan C., von Seeberg, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.