Informazioni su EX AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EX AG
- EX AG ha sede a Winkel ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altri servizi intrattenimento e relax».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 14.07.2017.
- L’IDI segnalata è CHE-298.958.270.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Hegner-Stiftung I, ITT-Trade, Fink, TRIPLE SEVEN AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Winkel
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.011.901-7
IDI/IVA
CHE-298.958.270
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Eventorganisation sowie das Consulting von Gastrobetrieben. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, das Halten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland sowie den Handel mit Wertschriften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 03.12.2014 | 13.07.2017 | |
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag | Wil (SG) | 04.04.2014 | 02.12.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EX AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3646167, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
EX AG, in Davos, CHE-298.958.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857581). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winkel im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3645075, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EX AG, bisher in Davos, CHE-298.958.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014Publ. 1857581).
Gründungsstatuten:
31.03.2014.
Statutenänderung:
20.06.2017.
Sitz neu:
Winkel.
Domizil neu:
Im Angelrain 9, 8185 Winkel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Eventorganisation sowie das Consulting von Gastrobetrieben. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, das Halten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland sowie den Handel mit Wertschriften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung vom 20.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Robert, von Horgen, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos].
Numero di pubblicazione: 1857581, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
EX AG, in Davos, CHE-298.958.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.