Informazioni su Eurel AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eurel AG
- Eurel AG ha sede a Buochs ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda Eurel AG è composta da 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 02.09.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-103.625.958.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Eurel AG: EMR Online AG, Fund Development and Advisory AG, HEPOAN AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Cornelia Emma Wyrsch Klötzel,
Martin Clemens Wanders,
Peter Klötzel
i più recenti aventi diritto di firma
Cornelia Emma Wyrsch Klötzel,
Martin Clemens Wanders,
Peter Klötzel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.05.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buochs
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.005.653-7
IDI/IVA
CHE-103.625.958
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschafts- und Unternehmensberatung sowie Investment- und Strukturberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit diesen zusammenschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
bepartner ag | Luzern | 21.07.2020 | 01.09.2022 | |
CORDIS audit AG | Emmen | 14.05.2004 | 20.07.2020 | |
DOMO AG LUZERN | Luzern | <2004 | 13.05.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eurel Finanzierungs-AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eurel AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005553196, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Eurel AG, in Buochs, CHE-103.625.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257605).
Statutenänderung:
29.08.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschafts- und Unternehmensberatung sowie Investment- und Strukturberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit diesen zusammenschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Mit Erklärung vom 29.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
bepartner ag (CHE-108.067.818), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzel, Peter, von Buochs, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wanders, Martin Clemens, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wanders, Martin, deutscher Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyrsch Klötzel, Cornelia Emma, von Buochs, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005257605, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Eurel AG, in Buochs, CHE-103.625.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzel, Peter, von Buochs, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005231818, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Eurel AG, in Buochs, CHE-103.625.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Postbauer-Heng (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.