Informazioni su Etter Pavage SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Etter Pavage SA
- Etter Pavage SA opera nel settore «Massoneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Granges-Paccot.
- Etter Pavage SA è stata costituita nel 19.12.2018.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 13.07.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-364.003.623.
- Aziende con lo stesso indirizzo: ASTER DEVELOPPEMENT SA, Bulliard Développement SA, Bulliard Holding SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Damiano Luca Lepori,
Valentine Marie Hélène von Toggenburg-Bulliard,
Daniel Noël Bulliard
i più recenti aventi diritto di firma
Jean-Yves Pauchard,
Damiano Luca Lepori,
Valentine Marie Hélène von Toggenburg-Bulliard,
Alain Egger,
Sébastien Ceppi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.12.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Granges-Paccot
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.568.956-9
IDI/IVA
CHE-364.003.623
Ramo economico
Massoneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'une entreprise de pavage et notamment la création et la réalisation de pavages ainsi que l'achat et la vente de matériaux, de machines et de produits en relation avec le but social. Elle peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut acquérir, exploiter et aliéner des immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 24.12.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Etter Pavage SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794706, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Etter Pavage SA, à Granges-Paccot, CHE-364.003.623 (FOSC du 03.07.2023, p. 0/1005784511).
Rectification:
l'inscription n° 2829 du 16.04.2021 (FOSC du 21.04.2021, Id 1005155060) est rectifiée en ce sens que le nom correct est Pauchard Jean-Yves (et non pas Pachaurd Jean-Yves).
Numero di pubblicazione: HR02-1005784511, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Etter Pavage SA, à Granges-Paccot, CHE-364.003.623 (FOSC du 21.04.2021, p. 0/1005155060).
Personnes radiées:
Bulliard Mathieu David Frédéric Louis, administrateur, secrétaire, sans signature ;
Cordova Creux Daniel, signature collective à deux;
Rime Sonia Jacqueline, signature collective à deux;
Schwaller Matthias, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Lepori Damiano Luca, signature collective à deux, maintenant administrateur, directeur général, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
von Toggenburg-Bulliard Valentine Marie Hélène, de Gibloux, à Zürich, administratrice, vice-présidente, signature collective à deux;
Ceppi Sébastien, de Breggia, à La Brillaz, signature collective à deux, signe avec Jean-Yves Pauchard;
Egger Alain, de Matran, à Villars-sur-Glâne, signature collective à deux, signe avec Jean-Yves Pauchard.
Numero di pubblicazione: HR02-1005155060, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Etter Pavage SA, à Granges-Paccot, CHE-364.003.623 (FOSC du 02.02.2021, p. 0/1005089485).
Personne inscrite modifiée:
Schwaller Matthias Anton, directeur, signature collective à deux, maintenant signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Pachaurd Jean-Yves, de Gurmels, à La Sonnaz, directeur, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.