Informazioni su ESKIMOS SPORTS GMBH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ESKIMOS SPORTS GMBH
- ESKIMOS SPORTS GMBH ha sede a Saas-Fee, è attiva e opera nel ramo «Altre servici in educazione».
- ESKIMOS SPORTS GMBH ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.11.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.280.785.
- Allo stesso indirizzo come ESKIMOS SPORTS GMBH sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Fédération Européenne de Chambres de Commerce Bilatérales, Fee Sports GmbH, König Immobilien Saas-Fee GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.11.1994
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saas-Fee
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.4.001.684-9
IDI/IVA
CHE-102.280.785
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Sportschule, kann sämtliche Aktivitäten im Sport- und Eventbereich anbieten. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eskimos Snowboardschool GmbH
- Paradise Snowboardschule GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ESKIMOS SPORTS GMBH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005894824, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
ESKIMOS SPORTS GMBH, in Saas-Fee, CHE-102.280.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, S.0, Publ. 3484783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haselbach, Sandra, von Altstätten, in Saas Fee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fee Sports GmbH (CHE-368.460.356), in Saas-Fee, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00;
Sieber, Lukas Benedikt, von Widnau, in Oberhofen am Thunersee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernath, Frantisek, slowakischer Staatsangehöriger, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nietlispach, Peter, von Menznau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3484783, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
ESKIMOS SPORTS GMBH, in Saas-Fee, CHE-102.280.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 23, Publ. 4968098).
Domizil neu:
Obere Dorfstrasse 62, 3906 Saas-Fee.
Numero di pubblicazione: 4968098, Ufficio del registro di commercio Vallese
ESKIMOS SPORTS GMBH, in Saas Fee, CH-600.4.001.684-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 18, Publ. 3941192).
Statutenänderung:
26.03.2009.
Domizil neu:
Haus Stern, 3906 Saas Fee. Das Stammkapital wurde im Betrage von CHF 12'000.-- nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 26.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.]. [gestrichen: Das Stammkapital ist zu 50% liberiert.]. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.